|
Bulletin Officiel |
|
|
NOMINATIONS
Assesseurs
du doyen de l'IGEN
NOR : MENI9803256A
ARRÊTÉ DU 9-12-1998
MEN
IG
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
; L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 89-833 du 9-11-1989 not. art.
3 ; Arrêtés des 11-9-1995, 19-6-1996 et 30-6-1997 ; Arrêtés
des
2-10-1996 et 30-6-1997
Article 1 - Mme Françoise Berho et M. Dominique Borne, inspecteurs généraux de l'éducation nationale, nommés et renouvelés dans les fonctions d'assesseur du doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, par arrêtés susvisés, sont maintenus dans ces fonctions, pour une nouvelle période d'un an, à compter du 1er septembre 1998.
Article 2 - La doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 9 décembre
1998
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le doyenne de l'inspection générale
de l'éducation nationale
Geneviève BECQUELIN